IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che: "il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa' che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle societa' individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM"; Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalita' per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonche' ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle societa' controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Visto il proprio decreto dell'11 marzo 1994, n. 346213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1994, n. 75, con il quale la societa' Finanziaria Ernesto Breda S.p.a., con sede in Milano, piazza della Repubblica, n. 32, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Milano, n. 4056, e' stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed e' stato nominato un collegio di commissari liquidatori formato dall'avv. Fabio Pulsoni, dal dott. Franco Tosi e dal prof. avv. Alberto Predieri; Visto il proprio decreto del 13 luglio 1994, n. 347701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1994, n. 172, con il quale e' stato nominato, quale membro del collegio di commissari liquidatori l'avv. Alberto Bianchi, in sostituzione del prof. avv. Alberto Predieri; Visto il proprio decreto del 21 luglio 1994, n. 348330, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1994, n. 173, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' stato nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la societa' Finanziaria Ernesto Breda S.p.a.; Vista la lettera del 29 aprile 1997 con la quale il dott. Flavio Argentesi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di membro del comitato di sorveglianza della Finanziaria Ernesto Breda S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; Vista la lettera del 15 maggio 1997 con la quale il dott. Michele Carpinelli ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di presidente del comitato di sorveglianza della Finanziaria Ernesto Breda S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; Dovendosi provvedere alla nomina del presidente e di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la societa' Finanziaria Ernesto Breda S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; Decreta: Art. 1. Il dott. Filippo Duodo, nato a Venezia il 6 aprile 1939, e' nominato presidente del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la societa' Finanziaria Ernesto Breda S.p.a., con sede in Milano, piazza della Repubblica n. 32, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Milano, n. 4056, in sostituzione del dott. Michele Carpinelli dimissionario.