IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della societa' cooperativa «Cooperativa muratori e manovali - societa' cooperativa a responsabilita' limitata in liquidazione»; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 maggio 2014 che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 6.203.829,90, si riscontra una massa debitoria a breve di € 7.305.174,90 ed un patrimonio netto negativo di € -91.169,35; Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati; Preso atto che il legale rappresentante della suddetta societa' ha comunicato formalmente che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta societa'; Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; Decreta: Art. 1 La societa' cooperativa «Cooperativa muratori e manovali - societa' cooperativa a responsabilita' limitata in liquidazione», con sede in Savignano sul Rubicone (FC) (codice fiscale 00124230400) e' posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Jacopo Casanova, nato a Cesena il 28 luglio 1963, ivi domiciliato in Contrada Chiaramonti n. 85.