IL RETTORE Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; Visti i propri decreti n. 1696 del 1° luglio 2003, n. 1697 del 1° luglio 2003 e n. 1698 del 1° luglio 2003, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 54 dell'11 luglio 2003, con i quali sono state indette le valutazioni comparative per la copertura, rispettivamente, di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, settore SECS-P/02, di quattro posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, settori L-ART/06, L-LIN/18, M-PED/01, SPS/07, e di sei posti di ricercatore universitario, settori BIO/10, CHIM/03, ICAR/08, ING-IND/15, ING-IND/16, L-OR/12, per le esigenze delle facolta' di questo Ateneo; Visto il proprio decreto n. 1935 del 23 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 60 del 1° agosto 2003, con il quale e' stata revocata la valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, settore L-OR/12; Visto il proprio decreto n. 1704 del 4 luglio 2003, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 55 del 15 luglio 2003, con il quale e' stata indetta la valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, settore ING-IND/25, per le esigenze della facolta' di ingegneria di questo Ateneo; Viste le delibere delle facolta' interessate, con le quali sono stati designati i membri interni; Considerato che per la valutazione comparativa settore SPS/07, la facolta' interessata non ha proceduto alla nomina del membro interno e che pertanto per tale valutazione comparativa non si procede alla nomina della commissione giudicatrice; Visti i risultati delle operazioni di voto per la composizione della commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopraccitata, svoltesi nel periodo dal 13 al 22 ottobre 2003; Considerato che il prof. Bertetto Paolo, plurieletto nelle citate votazioni per il settore L-ART/06, non ha optato nei termini prescritti, e che per il minor numero di voti ottenuti non e' nominabile da questo Ateneo; Vista la graduatoria degli eletti relativa alla valutazione comparativa settore L-ART/06, dalla quale non risulta un numero sufficiente di eletti nominabili per la composizione della commissione giudicatrice; Considerato che il prof. Ricci Giuseppe, plurieletto nelle citate votazioni per il settore SECS-P/02, ha optato per la valutazione comparativa bandita da questa Universita'; Considerato che il prof. Colombatto Enrico, eletto nelle citate votazioni per il settore SECS-P/02, ha prodotto motivata rinuncia alla partecipazione alla commissione giudicatrice e che pertanto viene sostituito dal successivo docente nominabile presente nella graduatoria degli eletti che, nella fattispecie, corrisponde al prof. Frey Luigi; Vista la graduatoria degli eletti relativa alla valutazione comparativa settore L-LIN/18, dalla quale non risulta un numero sufficiente di eletti nominabili per la composizione della commissione giudicatrice; Decreta: Art. 1. Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella II Sessione 2003 relative alla copertura di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia, nonche' di ricercatore universitario presso l'Universita' degli studi della Calabria sono cosi' composte: Settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica un posto di ricercatore presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali prof. Palmieri Ferdinando, ordinario presso l'Universita' di Bari, facolta' di farmacia - membro designato; prof.ssa Roberti Rita, associato presso l'Universita' di Perugia, facolta' di medicina e chirurgia - membro eletto; prof.ssa Raciti Giuseppina, ricercatore presso l'Universita' di Catania, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - membro eletto. Settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica - un posto di ricercatore presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali prof. Russo Nino, ordinario presso l'Universita' della Calabria, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - membro designato; prof. Di Bella Santo, associato presso l'Universita' di Catania, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - membro eletto; prof.ssa Funaioli Tiziana, ricercatore presso l'Universita' di Pisa, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - membro eletto. Settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni un posto di ricercatore presso la facolta' di ingegneria prof. Bruno Domenico, ordinario presso l'Universita' della Calabria, facolta' di ingegneria - membro designato; prof. Maiorana Carmelo, associato presso l'Universita' di Padova, facolta' di ingegneria - membro eletto; prof. Piccioni Mario Daniele, ricercatore presso il Politecnico di Bari, facolta' di ingegneria - membro eletto. Settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale - un posto di ricercatore presso la facolta' di ingegneria prof.ssa Luchi Maria Laura, ordinario presso l'Universita' della Calabria, facolta' di ingegneria - membro designato; prof. Nigrelli vincenzo, associato presso l'Universita' di Palermo, facolta' di ingegneria - membro eletto; prof. Pellegrino Arcangelo, ricercatore presso l'Universita' di Salerno, facolta' di ingegneria - membro eletto. Settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione - un posto di ricercatore presso la facolta' di ingegneria prof. Micari Fabrizio, ordinario presso l'Universita' di Palermo, facolta' di ingegneria - membro designato; prof. Veniali Francesco, associato presso l'Universita' «La Sapienza» di Roma, facolta' di ingegneria - membro eletto; prof. Dal Negro Tommaso, ricercatore presso l'Universita' di Padova, facolta' di ingegneria - membro eletto. Settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici un posto di ordinario presso la facolta' di ingegneria prof. Donsi' Giorgio, ordinario presso l'Universita' di Salerno, facolta' di ingegneria - membro designato; prof. De Faveri Dante Marco, ordinario presso l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, facolta' di agraria - membro eletto; prof. Di Cave Sergio, ordinario presso Universita' «La Sapienza» di Roma, facolta' di ingegneria - membro eletto; prof. Maschio Giuseppe, ordinario presso l'Universita' di Messina, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - membro eletto; prof. Volpicelli Gennaro, ordinario presso l'Universita' «Federico II» di Napoli, facolta' di ingegneria - membro eletto. Settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - un posto di associato presso la facolta' di lettere e filosofia prof. Spadafora Giuseppe, ordinario presso l'Universita' della Calabria, facolta' di lettere e filosofia - membro designato; prof. Pagnoncelli Lucio - ordinario presso l'Universita' «La Sapienza» di Roma, facolta' di filosofia - membro eletto; prof.ssa Santelli Luisa, ordinario presso l'Universita' di Bari, facolta' di scienze della formazione - membro eletto; prof. Calabrese Luigi, associato presso l'Istituto universitario scienze motorie-Roma, facolta' di scienze motorie - membro eletto; prof. Sala Gabriel Maria, associato presso l'Universita' di Verona, facolta' di scienze della formazione - membro eletto. Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica un posto di ordinario presso la facolta' di scienze politiche prof. D'Antonio Mario (Mariano), ordinario presso l'Universita' di Roma Tre, facolta' di economia - membro designato; prof. Frey Luigi, ordinario presso l'Universita' «La Sapienza» di Roma, facolta' di economia - membro eletto; prof. Garofoli Gioacchino, ordinario presso l'Universita' dell'Insubria, facolta' di economia - membro eletto; prof. Ricci Giuseppe, ordinario presso l'Universita' di Trento, facolta' di economia - membro eletto; prof. Somogyi Giovanni, ordinario presso l'Universita' «La Sapienza» di Roma, facolta' di scienze politiche - membro eletto.