IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernente l'attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza; Visti i commi 5, 8 e 9 del predetto art. 3, i quali disciplinano la composizione, la nomina e la durata degli organi collegiali dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP); Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1994, con il quale e' stato costituito il consiglio di amministrazione del sopra citato Istituto; Considerato che il dott. Salvatore Cardinale, membro del predetto consiglio, in qualita' di esperto, si e' dimesso dall'incarico; Considerato che, come risulta dal relativo curriculum, il sig. Gianfranco Rastrelli e' in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, comma 5, del predetto decreto legislativo; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: Il sig. Gianfranco Rastrelli e' nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), in qualita' di esperto ed in sostituzione del dott. Salvatore Cardinale, dimissionario. Il curriculum del sig. Gianfranco Rastrelli sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 14 novembre 1996 Il Presidente del Consiglio dei Ministri PRODI Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU Il Ministro del tesoro CIAMPI Il Ministro per la funzione pubblica BASSANINI Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1996 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 179 Curriculum dell'on. Gianfranco Rastrelli Nato a Firenze nel 1932. Dal 1960 al 1970 e' stato dirigente della camera del lavoro di Firenze con la responsabilita' del settore previdenziale e sanitario. Nel 1961 ha partecipato ad un seminario internazionale dell'UNESCO a Taskent sui problemi della cultura. Nel 1962 e' stato relatore al Congresso internazionale della gioventu' di Helsinki sul tema "la formazione professionale dei lavoratori". Dopo aver lavorato a Roma per due anni al centro confederale della C.G.I.L. e' stato eletto nel 1972 segretario generale della camera del lavoro di Firenze. Nel 1976 e' segretario generale della C.G.I.L. Toscana. Nello stesso anno e' delegato al congresso della Confederazione sindacale europea a Londra. Al congresso della C.G.I.L. del 1981 e' stato eletto segretario nazionale della Confederazione con la responsabilita' del settore di organizzazione. Nel 1988 e' stato eletto segretario generale del Sindacato nazionale pensionati. Nel 1990 e' vice-presidente della Federazione europea unitaria dei pensionati. Ha partecipato in qualita' di delegato al congresso della C.E.S. nel 1991 a Lussemburgo. Nel 1992 e' stato delegato al congresso della C.I.S.L. internazionale tenutosi a Caracas. Ha partecipato a conferenze e dibattiti in molti Paesi in particolare sui problemi sociali e previdenziali dei lavoratori italiani all'estero. Eletto deputato nella XII legislatura e' stato vice-presidente della commissione lavoro della Camera. Nel corso della legislatura e' stato piu' volte relatore in commissione e in aula su alcuni disegni e decreti-legge di carattere previdenziale. Ha presentato sei proposte di legge sui problemi della terza eta'. E' stato uno dei principali protagonisti della commissione di indagine parlamentare sul sistema previdenziale italiano. Firmatario di una proposta di legge sulla riforma previdenziale, ha fatto parte del "comitato dei nove" della Camera dei deputati per la riforma previdenziale varata il 4 agosto 1995. Ha collaborato a varie ricerche su terza eta' e sistema previdenziale, oltre ad articoli e interviste su alcuni quotidiani e presenze televisive.