IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visti i decreti ministeriali in data 21 e 22 ottobre 1988, concernenti la costituzione delle commissioni elettorali centrale e circoscrizionale per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione; Visto il decreto ministeriale in data 31 luglio 1990, con il quale il sig. Nicola Barbati e' stato nominato membro della commissione elettorale centrale in sostituzione della sig.na Graziella Gasperini, posta in quiescenza dal 1 agosto 1989; Considerato che i membri della commissione elettorale centrale dott. Agostino Tiraborelli, dott.ssa Anna Maria Canfora, dott.ssa Maria Gabriella Farinaro e sig. Nicola Barbati hanno comunicato di rinunciare all'incarico; Considerato che il consiglio di amministrazione, nella seduta del 30 ottobre 1990, non ha provveduto a proporre le terne ai fini della sostituzione dei predetti membri; Visto il decreto ministeriale in data 8 gennaio 1991, con il quale sono stati sostituiti, ai sensi dell'art. 4 (primo comma) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quattro membri della commissione elettorale centrale, nell'imminenza delle elezioni, indette per i giorni 17 e 18 febbraio 1991; Visto il decreto ministeriale in data 14 gennaio 1991, con il quale le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione, indette per i giorni 17 e 18 febbraio 1991, sono state rinviate ai giorni 12 e 13 maggio 1991; Considerato che, essendo venuta meno, con il rinvio delle elezioni, l'urgenza di ricostituire la commissione elettorale centrale, e' possibile provvedere alla nomina di nuovi membri secondo la normale procedura prevista dall'art. 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, sulla base delle terne proposte dal consiglio di amministrazione; Considerato che, in data 26 marzo 1990, il consiglio di amministrazione ha proposto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quattro terne di nominativi ai fini della nomina di quattro nuovi membri in seno alla commissione elettorale centrale; Decreta: Art. 1. Il decreto ministeriale in data 8 gennaio 1991, concernente la sostituzione dei membri in seno alla commissione elettorale centrale, e' revocato.