Sostituzione del commissario liquidatore della societa' Compagnia triestina ostricoltura - C.T.O. S.p.a., in Trieste, in liquidazione coatta amministrativa.(GU n.239 del 11-10-1996)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: "Soppressione dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM", e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che: "il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1"; "decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa' che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle societa' individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM"; Visto il proprio decreto n. 545214 del 16 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 1995, con il quale la societa' C.T.O S.p.a., con sede in Trieste, piazza Silvio Benco n. 1, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Trieste n. 5621, e' stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed e' stato nominato, quale commissario liquidatore, il rag. Giorgio Ciccioriccio, nato a Roma, il 15 agosto 1926; Vista la lettera dell'11 giugno 1996, n. 47, con la quale il commissario liquidatore della C.T.O. S.p.a, rag. Giorgio Ciccioriccio, ha rassegnato le proprie dimissioni; Dovendosi provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore della C.T.O. S.p.a.; Decreta: Il dott. Claudio Valter Ciroi, nato a Gonars (Udine) il 19 maggio 1945, e' nominato commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la societa' Compagnia triestina ostricoltura - C.T.O. S.p.a., con sede in Trieste, piazza Silvio Benco n. 1, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Trieste n. 5621, in sostituzione del rag. Giorgio Ciccioriccio. Roma, 25 settembre 1996 Il Ministro: CIAMPI