Precisazioni sul punto 1 della delibera 20 dicembre 1984 relativa al piano delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno. (Deliberazione 3 luglio 1986). (086A5691)(GU n.173 del 28-7-1986)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 17 novembre 1984, n. 775, relativa al piano dei completamenti delle opere di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno; Vista la propria delibera del 20 dicembre 1984, con cui ha approvato il piano dei completamenti e dei trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno, il quale prevede, tra l'altro, il finanziamento: a) delle opere in corso di esecuzione per garantirne il completamento funzionale; b) delle opere i cui progetti esecutivi sono stati approvati o presentati entro il 31 luglio 1984; c) di altri interventi, tra i quali i programmi di ricerca scientifica, ecc.; Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 775/1984, che prevede, al comma 2-bis, il finanziamento e la realizzazione degli interventi sopra indicati e al comma 2-quater anche il finanziamento e la realizzazione di interventi e programmi non rientranti nelle predette lettere a), b) e c); Considerato che appare evidente la volonta' del legislatore di garantire la realizzazione di tutti gli interventi programmati e presentati, anche se diversi dalle opere; tra questi in particolare le progettazioni e gli studi, purche' inseriti nei programmi approvati al 31 luglio 1984, in quanto rappresentano parte integrante di interventi di sviluppo; Visto il parere espresso dal comitato delle regioni meridionali il 13 dicembre 1984; Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Delibera: Tra gli interventi di cui al punto 1 - opere pubbliche, della propria delibera del 20 dicembre 1984 si intendono compresi anche altri interventi della cessata Cassa, tra cui perizie, studi, indagini e progettazioni a carattere settoriale ed intersettoriale, che abbiano il requisito di essere pervenute alla data del 31 luglio 1984 od i cui incarichi siano stati formalmente affidati dagli organi a cio' legittimati prima della ripetuta data del 31 luglio 1984. Roma, addi', 3 luglio 1986 Il Presidente delegato: Romita