Sostituzione di due componenti della commissione del Lazio per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 9103).(GU n.64 del 17-3-1995)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attivita' dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991, n. 5948 del 28 gennaio 1992, n. 6359 del 22 luglio 1992 e n. 7393 del 22 settembre 1993; Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa Commissione, in esecuzione della norma appena citata, ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari; Visto l'art. 3, comma 4, del citato regolamento, approvato con delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la nota in data 7 febbraio 1995, con la quale l'ANASF ha comunicato la sostituzione del membro effettivo di nomina ANASF della commissione regionale dell'albo del Lazio, dott. Sandro Maria Carloni, con il dott. Mario Incrocci, gia' membro supplente di nomina ANASF della medesima commissione; Visto che tale sostituzione si e' resa necessaria in seguito alle dimissioni del membro titolare di nomina ANASF, dott. Sandro Maria Carloni; Ritenuto, altresi', necessario provvedere alla sostituzione del membro supplente di nomina ANASF, dott. Mario Incrocci diventato membro effettivo, con il dott. Ettore Germini; Considerata la necessita', alla luce di quanto sopra esposto, di modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991; Delibera: Il dott. Sandro Maria Carloni, membro effettivo di nomina ANASF della commissione del Lazio per l'albo dei promotori di servizi finanziari, e' sostituito con il dott. Mario Incrocci. Il dott. Incrocci, gia' membro supplente di nomina ANASF, e' di conseguenza sostituito con il dott. Ettore Germini. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 6 marzo 1995 Il presidente: BERLANDA