DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 2020
Nomina di tre componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria «imprese». (20A06398)(GU n.295 del 27-11-2020)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Visto, in particolare, l'art. 2, della legge n. 936 del 1986, che prevede la ripartizione dei quarantotto rappresentanti delle categorie produttive in ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese; Visto l'art. 7, comma 4, della legge n. 936 del 1986, secondo il quale, in caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del successore e' effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalita' di cui all'art. 4 della stessa legge; Visto, altresi', l'art. 7, comma 5, della legge n. 936 del 1986, secondo cui la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito; Visto il proprio decreto in data 23 marzo 2018, con il quale sono chiamati a far parte del CNEL, per un quinquennio, i rappresentanti delle categorie produttive, e, in particolare, Elio Catania, Marco Gay e Marcella Panucci, su designazione della Confindustria; Vista la nota della Confindustria in data 10 settembre 2020, concernente le dimissioni dei consiglieri Elio Catania, Marco Gay e Marcella Panucci e la contestuale designazione, quali nuovi rappresentanti per il CNEL, di Pierangelo Albini, Maria Carmela Colaiacovo e Maurizio de Pascale; Vista la nota n. 1520 in data 16 settembre 2020, con la quale il Presidente del CNEL, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza di cui all'art. 7 della legge n. 936, del 1986, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri le dimissioni ricevute dai consiglieri Elio Catania, Marco Gay e Marcella Panucci, nominati in rappresentanza della categoria imprese, per conto della Confindustria; Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione dei suddetti consiglieri; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 ottobre 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Pierangelo Albini, Maria Carmela Colaiacovo e Maurizio de Pascale sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria «imprese», in sostituzione di Elio Catania, Marco Gay e Marcella Panucci, dimissionari. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Dato a Roma, addi' 8 ottobre 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2387