Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Atto di citazione Con atto di data 6 febbraio 2015 il Presidente del Tribunale di Trento ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami dell'atto di citazione avanti al Tribunale Civile di Trento di data 14 gennaio 2015 con il quale, i signori Giavarini Giovanni Pio nato a San Secondo Parmense (Parma) il 27 novembre 1948 cfn. GVRGNN48S27I153V e Giavarini Luca nato a San Secondo Parmense (Parma) il 4 agosto 1983, cfn. GVRLCU83M04I153T, rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Zeni ed elettivamente domiciliati presso e nello studio della sottoscritta sito in Tione di Trento (Trento), via Trento n. 5, hanno citato i signori Boni Claudia, Chiesa Alberto, Fantini Fabio Baldi Maria Daniela in Toraldo, Bernardelli Ascanio, Ponzetti Giovanni Dallatomasina Elisa, Zanichelli Matteo, Emmebi Di Luciano Marani e C. S.n.c. Belli Mario, Pelizzoni Laura, D'angelo Marisa, Luvie' Alessandro Massimo, Ficarelli Franco, Donati Giovanni, Turci Wilma in Donati, Guarnieri Franco, Turci Maria Teresa in Guarnieri, Righi Augusta, Camporesi Bruno, Mattarelli Maria Antonietta in Camporesi, Tagliabue Cesarina, Bernardelli Andrea, Zoli Adriana, Morlotti Giovanna, Morri Monica, Morri Silvia, Franceschini Livio, Ranghino Antonella, Gavazzoni Paolo Mario S.n.c., Fornasari Alessandra, Morigi Luca, Marasi Caterina, Passoni Emilio, Savi Eleonora, Bleggi Carlo & C. S.n.c., Mori Franco, Trentini Marta in Mori, Arlotti Katia, Campinoti Lorenzo, Dolci Paolo, Soncina Luigia, Soncina Maria Grazia, Brognoli Andreina in Martinazzoli, Martinazzoli Giovanni, Odorici Alessandro, Zecchini Giuseppina, Co.M.Ce Compagnia Montaggi Cesena S.p.A., Casali Beatrice, Ricci Aldo, Arduini Manuela, Vezzosi Sergio o Sergio Ernesto Giovanni, Bonvicini Rita, Bonvicini Roberto, Bonvicini Sandro, Giorgi Anna Maria, Marcorelli Giulia, Romagnoli Renzo, Carli Severino, Ghisoni Maria Luisa, Zani Pietro, Ferruti Paolo, Marchisio Maria Antonietta in Ferruti, Pesenti Rita in Santonastasio, Scovenna Paolo, Scovenna Edgardo, Guercilena, Achille, Favalli Benita, Pittini Adriana Erine, Bertolotti Giovanna in Pironi, Pironi Claudia, Pironi Claudio, Carmignoto Francesco, Cavaliere Anna, Cavazzuti Ercole, Vescovini Ermanna, Cerami Salvatore, Montanari Graziella, Mulas Franceschino, Pasini Giancarlo, Camardella Giancarlo, Filosi Luca, Gorini Vincenzina, Raccis Antonio, Raccis Roberto, Raccis Susanna, Omati Michele, Cavaliere Mariapia, Vidi Alan, Toschi Carlotta, Casari Alessandra, Dusi Luviana Agnese in Zanatta, Landi Margherita Maria in Zanatta, Tanghetti Fausta in Zanatta, Monti Marco, Troilo Nicolina, Beghelli Iole, Zocca Carlo, Magnavacca Alessio, Magnavacca Claudia, Pasquini Giovanna, Magnavacca Clemente, Frattini Andrea, Mantelli Simona in Frattini, Arcidiacono Paola, Baroni Jean Paul, Croci Laura, Benini Franca in Gelosi, Gelosi Libero, Bianchi Francesco, Lorengo Oreste, Violani Anna Maria in Zauli, Zauli Antonio, Cavazzuti Raffaella in Muzzarelli, Muzzarelli Maurizio, Lido Mare di Pedrelli Anna & C. S.a.s., Gamberini Cesare, Gamberini Guido, Tamarroni Luigia, Modenesi Anna, Biagi Licia, Malavasi Laura, Panisi Mauro, Sgarbi Franca, Zamboni Mario, Pasini Lorenzo, Massi Corrado, Zanelli Lea, Mattioli Giuseppina in Ferrari, Ferrari Simonetta, Masetti Zannini Alessandro, Giulianini Filippo, Prando Claudio, Lugaresi Claudia, Lugaresi Federica, Lugaresi Michela, Piraccini Anna Maria, Lugaresi Carlo, Ferrari Giovanni, Casali Giuseppe, Pratelli Anna in Casali, Biagi Mario, Merendi Daniela, Pasini Mariangela, Societa' agricola Fellini Patrizio & C. S.a.s., Fenotti Fiorella in Oliva, Oliva Francesco, Brandone Alberto, Zani Clelia, Teatini Valeria, Eruli Marco, Portelli Rosalba, Saviozzi Alberto, Aldo Piccini Immobiliare S.r.l, Ravignani Dei Piacentini Gherardo, Ravignani Dei Piacentini Guidantonio, Ravignani Dei Piacentini Riccardo, Frisoni Gabriele, Ferri Patrizia, Gazzina Flaviano, Piraccini Alessandro, Bellettini Quinto Germano, Gordini Albarosa, Zaninelli Marco, Arculeo Monica Maria Letizia, Boscolo Bruno, Panciera Mirella, Cattinari Uberto, Ciccone Bruno, Giardini Clementina in Ciccone, Fera Andrea, Ferroni Liliana in Gulminelli, Gulminelli Gianfranco, Fini Roberto, Giardini Graziella in Fini, Grimandi Andrea, Lorini Silvano, Milanesi Marisa, Minciotti Mauro, Ranieri Beatrice in Minciotti, Muzzioli Mario, Pagliani Marta in Muzzioli, Nigro Angelo, Nigro Mario, Petronilli Paola, Rossi Anita in Zantedeschi, Zantedeschi Danilo, Treccani Maria, Bellemo Maria Luisa in Oselladore, Oselladore Umberto, Boldrini Laura, Boldrini Lucia, Busignani Alberto, Vallecchi Franca in Busignani, Cattinari Carlo, Cattinari Uberto, Cavallo Dario, Fera Andrea, Gori Donatella, Guasparini Sandro, Lorini Silvano, Petronilli Paola, Pugliese Adriana, Rizzi Gaetano, Romualdi Luciana, Albini Angela, Albini Giovanni, Bassi Elisa, Bassi Fabrizio, Bassi Umberto, Biagetti Ermanno, Blandini Maria Grazia, Caleri Silvana in Donati, Donati Alessandro, Cattinari Carlo, Chiari Alessandra, Chiari Antonio, Chiari Isabella, Cremonini Mirko, Crescentini Lucilla in Moscatelli, Moscatelli Francesco, Crivelli Silvia in Sorcinelli, Sorcinelli Corrado, Bertaccini Maria Eugenia, Canevari Anna, Montagna Elena, Morandi Emilio, Pusiol Cristiana, Tischler Giovanni, Ricci Renato, Ricci Renzo, Ricci Riccardo, Ricci Ricciotti, Ricci Roberta, Ricci Romy, Falcini Fernanda, Mardighian Andrea, Mardighian Costanzo, Scoditti Anna, Armani Nicoletta, Tononi Sergio, Possamai Alessandra, Berettera Angelo, Brugnatti Martino, Amadori Gabriella, Casacci Gianfranco, Tinti Cristiano Benzi Pierangelo, D'arco Giovanna, Frigerio Cristina, Colotta Francesco, Rotondo Teresa, Meneghello Maria Gabriella in Zen, Zen Virgilio, Bodini Giannandrea, Rossetti Angelo, S.A.R.IM. S.r.l., D'amico Pasquale, Guarneri Paola, Immobiliare Maso di Apollonio Ing. Artemio & C. S.a.s., S.E.T. Distribuzione S.p.A., De Paoli Ambrosi Gianfranco, Impresa Zambotti S.r.l., Cavaliere Giorgio, Monfardini Stefano, Canevari Francesca, Emmebi S.r.l., Zabini Claudio, Coliva Massimo Pasi Federica, Pasi Giancarlo, Pollarini Luigi, E.M.S. S.r.l., Ori Cinzia, Strini Giovanni, Pasolini Dolores, Brunelli Gianluigi, Giacobazzi Giancarla, Borghi Giuseppe, Borghi Luigi Fabbretti Silvia, Mignatti Romana, Immobiliare Smeraldo S.r.l., Pizzamiglio Attilio, Pizzamiglio Mara, Pizzamiglio Marco, Sandri Sandra in Tronconi, Tronconi Paolo, Salvetti Sergio, Weichbrodt Maria Jolanda in Salvetti, Roncoroni Laura in Ciusa, Arbizzani Tommaso, Maini Sandra, Ferremi Riccardo, Margherita S.n.c. di Mailli Anna Maria e Ascari Lorenzo, Cima Sandro, Somaroli Anna Maria, Piazzo Clelia, Piazzo Donatella, Piazzo Elena, Piazzo Vinicio, Lanzotti Zita, Baccalini Giuliana in Casarini, Casarini Giovanni, Ascoli Vito, Zagnoli Lorenza, Cogliolo Maria Grazia, Servadei Donatella, Servadei Roberto, Bini Lidia in Ghelardini, Ghelardini Nicola, Berni Giuliano, Zaccarini Gianni, Cavagna Giancarlo Antonio, Immobiliare Botta S.r.l., Fasoli Alda in Antolini, Affaticati Alessandro, Cinquegrana Antonia, Gelmini Anna, Gelmini Maria Laura, Invernizzi Angelo, Invernizzi Carlo, Padovani Mariarosa, Fedele Giulia, Alberti Clara Maria, Rolli Arnaldo, Cavaliere Sergio, Facchinelli Donatella, Marconi Elisabetta, Marconi Aldo, Cappella Maria Letizia in Marconi, Marconi Stefania, Barilli Laura in Monti, Monti Carlo, Bertaccini Maria Eugenia, Bocci Franco, Furzi Giuseppina in Bocci, Boscolo Angelo, Gebbin Rosalia in Boscolo, Gambetti Alberto, Zanella Rosanna, Gori Donatella, Guasparini Sandro, Grimaldi Arturo, Grossi Elena in Grimaldi, Monti Daniela, Monti Maria Teresa in Galloni Sartori, Sartori Galloni Sandro, Navarra Wilma, Nigro Angelo, Nigro Mario, Parizzi Egogle in Perri, Perri Natale, Rossi Silvana, Baiocchi Irene, Torano Loredana, Margiotta Giuseppina, Giamalu S.r.l., per l'udienza del 23 settembre 2015, ore 9 e seguenti con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, nei modi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. per ivi, contraddicenti o contumaci, sentir accogliere le seguenti conclusioni contrariis reiectis: accertare e dichiarare che i signori Giavarini Giovanni Pio nato a San Secondo Parmense (Parma) il 27 novembre 1948 cfn. GVRGNN48S27I153V e Giavarini Luca nato a San Secondo Parmense (Parma) il 4 agosto 1983 cfn. GVRLCU83M04I153T il secondo quale proprietario ed il primo quale usufruttuario della porzione 34 della p. edif. 1328 in p.t. 1749 c.c. Pinzolo sono nel pubblico pacifico ed ininterrotto possesso da oltre venti anni per somma nel possesso ai sensi del combinato disposto degli articoli 1158 e 1146, comma 2 c.c. della neo p.m. 147 della p. edif. 1328 in c.c. Pinolo costituita da ingresso a piano terra con scala, parte di corridoio e soprastante tetto comuni alle porzioni da 1 a 34 e da 140 a 143 della p. edif. 1328 in c.c. Pinzolo, cosi' come evidenziata nel piano di casa del geom. Michele Mase', tavolarmente intestata a tutti i condomini del «Condominio Il Maso», cosi' come indicati in citazione; accertare e dichiarare, con ordinanza intavolabile, acquisita la proprieta' per usucapione ventennale ex art. 1158 cod. civ., per somma nel possesso ai sensi del combinato disposto degli articoli 1158 e 1146, comma 2 c.c. della neo p.m. 147 della p. edif 1328 in c.c. Pinzolo in via esclusiva ai signori Giavarini Giovanni Pio nato a San Secondo Parmense (Parma) il 27 novembre 1948, cfn. GVRGNN48S27I153V e Giavarini Luca nato a San Secondo Parmense (Parma) il 4 agosto 1983, cfn. GVRLCU83M041153T, il secondo quale proprietario ed il primo quale usufruttuario, libera da tutti gli aggravi iscritti sulle singole porzioni materiali. Tione di Trento, 14 gennaio 2015 Avv. Claudia Zeni TC15ABA3157