Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
N. 293/2007 r.g. Vol. Giur. Il presidente del Tribunale di Aosta dott. C.M. Garbellotto con decreto del 4 maggio 2007, in relazione all'asse ereditario in morte dimesso da Santi Valdo, nato a Aosta il 3 maggio 1957 e deceduto in Aosta il 15 ottobre 2006, ha nominato curatore dell'eredita giacente l'avv. Lorenzo Sommo di Aosta nato a Genova il 22 aprile 1965. Avv. Lorenzo Sommo C-0713333 (A pagamento).