Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Il presidente del consiglio notarile dei distretti riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato avvisa e da' atto che il dott. Enrico Comola, nato a Novara il 22 novembre 1938, notaio alla residenza di Novara, e' cessato in data 24 giugno 2007 dall'esercizio delle funzioni a seguito di dispensa, su domanda, giusto il decreto dirigenziale del 19 aprile 2007 registrato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia l'11 maggio 2007. Novara, 25 giugno 2007 Il presidente: dott. Gian Vittorio Cafagno C-0713245 (Gratuito).